简便计算:16*141+16*58+16 2272-125-572 25*34*4 101*99 32*25

simonfzm 1年前 已收到1个回答 举报

xiazhideshuchong 幼苗

共回答了7个问题采纳率:71.4% 举报

16*141+16*58+16
=16*(141+58+1)
=16*200
=3200
2272-125-572
=2272-572-125
=1700-125
=1575
25*34*4
=25*4*34
=100*34
=3400
101*99
=(100+1)*99
=9900+99
=9999
32*25
=8*4*25
=8*100
=800

1年前

2
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 0.029 s. - webmaster@yulucn.com